TYLER TECHNOLOGIES, INC.
Zu einer Liste hinzufügen
Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein
EinloggenRegistrieren
917099
US9022521051
TYP
Software Markt geschlossen - BOERSE MUENCHEN Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
524,40 EUR | -0,23% | -3,25% | +38,44% |
30.07. | North Dakota Parks and Recreation arbeitet mit Tyler Technologies zusammen, um das Besuchererlebnis mit Technologie zu verbessern | CI |
26.07. | Oppenheimer: Tyler Technologies' erhöhter Ausblick für 2024 wird durch Neugeschäftspipeline und Nachfrage des öffentlichen Sektors gestützt | MT |
Geschäftsführung: Tyler Technologies, Inc.
Geschäftsführender Direktor | Besetzte PositionenSeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
H. Moore 56 Jahre |
| ||||
Jeffrey Puckett 57 Jahre |
| ||||
Hala Elsherbini - |
| ||||
Jason Durham - |
| ||||
Kevin Iwersen - |
| ||||
Brian Miller 65 Jahre |
| ||||
Kelley Shimansky - |
| ||||
Jeff Green - |
| ||||
Abby Diaz - |
| ||||
Samantha B. Crosby - |
|
Verwaltungsrat: Tyler Technologies, Inc.
Aufsichtsratsmitglied | AusschüsseSeit | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Marr 64 Jahre |
| ||||||||||||
Margot Carter 56 Jahre |
| ||||||||||||
Brenda Cline 63 Jahre |
| ||||||||||||
Mary Landrieu 67 Jahre |
| ||||||||||||
Glenn Carter 68 Jahre |
| ||||||||||||
Daniel Pope 61 Jahre |
| ||||||||||||
H. Moore 56 Jahre |
| ||||||||||||
Ronnie Hawkins 68 Jahre |
| ||||||||||||
Andrew Teed - Jahre |
|
Ehemalige Führungskräfte und Verwaltungsratsmitglieder: Tyler Technologies, Inc.
Insider | Besetzte PositionenSeitBis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dustin Womble |
| ||||||
Brett Cate |
| ||||||
Bruce Graham |
| ||||||
Bob Sansone |
| ||||||
Laurence David Leinweber |
| ||||||
John M. Yeaman |
| ||||||
Matthew Bieri |
| ||||||
Richard E. Peterson |
| ||||||
W. Michael Smith |
| ||||||
Ben T. Morris |
| ||||||
Donald R. Brattain |
| ||||||
Luther King |
| ||||||
Michael D. Richards |
| ||||||
Louis A. Waters |
| ||||||
G. Stuart Reeves |
| ||||||
John D. Woolf |
| ||||||
William D. Oates |
| ||||||
Rick L. Hoff |
| ||||||
Terri Alford |
| ||||||
Christopher P. Hepburn |
| ||||||
Frederick R. Meyer |
| ||||||
Richard McDaniel |
| ||||||
Vaughn Duck |
| ||||||
John Rabara |
| ||||||
Ruel Williamson |
| ||||||
Glenn A. Smith |
| ||||||
Theodore L. Bathurst |
| ||||||
Matthew D. Thompson |
|
Altersverteilung der Führungskräfte
Geschlechterparität
Herr | 14 |
---|---|
Frau | 9 |
Davon Geschäftsführung
Herr | 6 |
---|---|
Frau | 4 |
Davon Direktoren
Herr | 6 |
---|---|
Frau | 3 |
ESG Refinitiv
-
Unternehmensprofil
Tyler Technologies, Inc. ist auf die Entwicklung von Informationsmanagement-Software für den öffentlichen Sektor spezialisiert. Die Gruppe bietet Softwarelösungen in den Bereichen Finanzmanagement, Bildung, Rechtsprechung, Regierung, Planung, Regulierung, Grundstücksverwaltung, Dokumenten-, Daten- und Informationsmanagement, Veranlagung und Besteuerung, Verwaltung der öffentlichen Sicherheit und Cybersicherheit. Der Nettoumsatz teilt sich wie folgt nach Einnahmequellen auf: - Verkauf von Wartungsdienstleistungen (39,6%); - Verkauf von Abonnements (27,3%); - Umsatz mit softwarebezogenen professionellen Dienstleistungen (19,6%); - Verkauf von Lizenzen und Lizenzgebühren (9,2%); - Umsatz mit Bewertungs- und Steuersoftwarelösungen (2,2%); - Sonstiges (2,1%): insbesondere Umsatz mit Computerhardware.
Beschäftigte
Sektor
Software
Termine
30.10.2024 - Q3 2024 Ergebnisveröffentlichung (geplant)
Verwandte Indizes
Mehr Unternehmensinformationen
Abgänge von Schlüsselpersonen
-
William D. Oates
Chairman
01.02.1998 01.12.2000
-
Louis A. Waters
Chairman
01.09.1997 01.03.2002
-
John M. Yeaman
Chairman
01.12.1998 01.01.2017
- Börse
- Aktien
- 917099 Aktie
- 917099 Aktie
- Unternehmen Tyler Technologies, Inc.
- Unternehmensführung